Trucos de Matemática

Ah, las matemáticas. Nada más detestable en la vida, cuando nos encontramos cursando el colegio, verdad? Un verdadero dolor de cabeza para muchos, pero con estos pocos trucos que Listverse publica, pueden darnos no sólo una pequeña ventaja en nuestras operaciones diarias, sino que, de hecho, hicieron que la mate pareciese algo divertido, por un momento.

Aquí los ejemplos más llamativos, traducidos de Listverse:

galoisfieldlib-tm

El truco de multiplicar por  11 (funciona para numeros de 2 digitos que multipliquemos por 11)

Todos conocemos el truco de multiplicar por 10 -añadir un 0 al final del número – ,pero sabían que hay un truco igual de fácil para multiplicar un número de dos digitos por 11?

Coger un número e imaginar un espacio entre ambos digitos (en este ejemplo, usaremos 52):

  • 5_2
  • Ahora, añadir los dos numeros al medio como suma:
  • 5_(5+2)_2
  • La respuesta? 572.

Si los números del medio terminan sumando a un numero de 2 digitos, insertar el segundo número al medio, y sumar un 1 al primero. Ejemplo:

  • 99 (multiplicado por 11)
  • 9_9
  • 9_(9+9)_9
  • (9+1)_8_9
  • 10_8_9
  • 1089 – siempre funciona

 

 

Multiplicaciones por 5

Esto es para cuando queremos multiplicar grandes números, por 5 (obviamente no un 5×3, o algo asi)

  • Coger un número cualquiera, y sacar la mitad (dividirlo entre 2).
    • Si tenemos un número entero, le añadimos un 0 al final.
    • Si no es un número entero (termina en decimales), ignorar los decimales, y añadir un cinco al final.

Ejemplo 1:

2682×5= ?

2682 / 2 = 1341 (y le añadimos un cero al final)

asi que 2672×5= 13410

Ejemplo 2

5887 x 5 = ?

5887 / 2 = 2943.5 (ignorar el decimal, y añadirle un 5 al final)

5887 x 5 = 29435

 

 

Multiplicaciones Dificiles

Si tienen frente a ustedes una complicada multiplicación, pueden dividir el primer número, y multiplicar el otro, para conseguir una multiplicación más simple.

Ejemplo:

48×200 es lo mismo que

24 x 400 es lo mismo que

12 x 800 es lo mismo que

6 x 1600 es lo mismo que

3 x 3200 es lo mismo que

1 x 9600 = 9,600

O:

32 x 125 es lo mismo que

16 x 250 es lo mismo que

8 x 500 es lo mismo que

4 x 1000 = 4,000

 

 

 

Desean ver más trucos matemáticos? Dense una vuelta por Listverse

Link

 

Technorati tags: trucos de matematica, matematica, multiplicaciones, divisiones, suma, resta